Trucchi matematici: moltiplicare un numero per 5, 25 o 125

Moltiplicare per 5

Moltiplicare un numero per 5 e come moltiplicarlo per 10 e poi dividerlo per 2.

Ricorda che (cosa ovvia ma meglio ricordarlo) che moltiplicare un numero per 10 vuol dire aggiungere uno zero al fondo del numero.

16×5 = (16×10)/2 = 160/2 = 80

Un altro esempio:

82×5 = (82×10)/2 = 820/2 = 410

ancora:

6840×5 = 68400/2 = 34200

Moltiplicare per 25

Moltiplicare un numero per 25 devi moltiplicare il numero per 100 (ricorda che devi aggiungere due zeri al fondo del numero) e poi dividere per 4 (deriva da 100 = 25×4).

Ricorda che dividere per 4 e come dire dividere due volte per 2 questo perché 2×2 = 4

84×25 = 8400/4 = 4200/2 = 2100

38×25 = 3800/4 = 1900/2 = 950

Moltiplicare per 125

Seguendo lo stesso metodo, moltiplicare per 125 vuol dire moltiplicare il numero per 1000 e dividere per 8 (deriva da 1000 = 125×8).

Nota che 8 = 2x2x2 e che moltiplicare per 1000 vuol dire aggiungere 3 zeri al fondo del numero.

24×125 = 24000/8 = 12000/4 = 6000/2 = 3000

58×125 = 58000/8 = 29000/4 = 14500/2 = 7250

Questa voce è stata pubblicata in matematica, tutorial e contrassegnata con , , , . Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.